ymddiriedolwyr STURMINSTER NEWTON COMMUNITY LEARNING CENTRE
Rhif yr elusen: 1105093
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID GEORGE SHEPHERD | Cadeirydd |
|
|
|||||
STEPHEN JOHN PIPER | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|
||||
LESLEY MORRELL | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|
||||
Geoffrey Johns | Ymddiriedolwr | 05 February 2018 |
|
|
||||
RICHARD BUXTON BROWN | Ymddiriedolwr | 16 October 2016 |
|
|||||
DR MAURICE JAMES PERKS | Ymddiriedolwr | 30 March 2016 |
|
|
||||
CATHERINE THOMAS | Ymddiriedolwr | 30 March 2016 |
|
|
||||
SALLY ELWYN GILLAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.