Hanes ariannol NORFOLK COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1110817
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.76m | £2.69m | £4.92m | £4.28m | £6.79m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.01m | £2.70m | £4.30m | £4.82m | £6.64m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £10.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £391.58k | £225.35k | £259.55k | £989.30k | £2.47m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.07m | £1.86m | £5.13m | £3.75m | £6.90m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £79.00k | £59.00k | £969.00k | £92.00k | £772.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £678.00k | £698.00k | £674.00k | £622.00k | £664.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £54.38k | £121.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.50m | £2.56m | £4.17m | £4.65m | £6.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £150.00k | £139.00k | £134.00k | £162.00k | £273.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £59.00k | £55.00k | £49.00k | £55.00k | £75.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £2.08m | £3.69m | £4.13m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £363.00k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.