ymddiriedolwyr THE THREE RIVERS PARTNERSHIP, DORSET
Rhif yr elusen: 1106977
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Marie Marsh | Ymddiriedolwr | 06 September 2024 |
|
|
||||
Philip Wilson | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Barbara Hurst | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|||||
Kristina Kisbee | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Philip Douglas Silvester | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|||||
Barry Von Clemens | Ymddiriedolwr | 09 October 2015 |
|
|
||||
ROBERT MESSER | Ymddiriedolwr | 26 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.