ymddiriedolwyr BOBTAILS PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1105338
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tracy hopkins | Cadeirydd | 01 October 2018 |
|
|
||||
Debra Bennett | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
Hannah Punchard | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
Tracey Harris | Ymddiriedolwr | 19 December 2023 |
|
|
||||
Michelle Nettleship | Ymddiriedolwr | 04 December 2022 |
|
|
||||
sarah smithson | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
GLENN JORDAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.