Hanes ariannol TIA GREYHOUND & LURCHER RESCUE
Rhif yr elusen: 1105626
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.05m | £864.82k | £683.75k | £679.78k | £898.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £924.12k | £869.66k | £637.85k | £715.84k | £763.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £572.06k | £371.58k | £278.29k | £340.99k | £731.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £481.98k | £0 | £160.58k | £0 | £167.42k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £493.24k | £0 | £338.78k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £119.28k | £12.00k | £31.86k | £15.35k | £415.38k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £601.97k | £639.50k | £472.05k | £592.32k | £24.68k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £322.15k | £230.16k | £143.95k | £123.51k | £41.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.52k | £16.87k | £21.85k | £13.41k | £24.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £21.85k | £0 | £697.63k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.