Hanes ariannol CWMPARC COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1106149
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £91.25k | £161.56k | £340.68k | £173.03k | £296.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £106.03k | £172.95k | £350.27k | £191.11k | £293.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £19.75k | N/A | £22.07k | £37.54k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £43.60k | £35.01k | £160.94k | £23.09k | £23.32k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.