Hanes ariannol AGE UK SALISBURY DISTRICT
Rhif yr elusen: 1105600
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £243.34k | £234.94k | £396.25k | £335.61k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £243.75k | £238.21k | £284.86k | £302.16k | £394.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £154.69k | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £146.53k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.