ymddiriedolwyr FIRST FOCUS FAKENHAM
Rhif yr elusen: 1106520
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carla Andrews | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Kevin Howard | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
IAN A WOOD | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
AMANDA NUDDS | Ymddiriedolwr | 02 December 2013 |
|
|
||||
Martyn Benstead | Ymddiriedolwr | 09 November 2011 |
|
|
||||
HOWARD YOUNG | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.