Hanes ariannol INSPIRE SCHOOLS EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1105834
Mae'r elusen yn nwylo gweinyddwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £415.38k | £468.53k | £455.76k | £323.77k | £210.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £438.53k | £511.28k | £510.16k | £368.91k | £276.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £16.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £146.65k | £37.43k | N/A | £175.22k | £129.14k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.