Hanes ariannol NORTH WARWICKSHIRE CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1105712
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £192.30k | £222.36k | £284.07k | £312.60k | £299.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £183.03k | £202.73k | £197.89k | £266.03k | £300.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £90.89k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £96.53k | £89.29k | £45.94k | £131.10k | £88.20k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.