Hanes ariannol THE INDEPENDENT FILM TRUST
Rhif yr elusen: 1105749
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.56k | £76.57k | £95.24k | £256.30k | £238.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.88k | £73.50k | £85.02k | £266.46k | £214.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.85k | £8.85k | £8.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £56.23k | £209.94k | £216.97k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.