ymddiriedolwyr STANLEY OPERA
Rhif yr elusen: 1105908
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANET MARGARET BACON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Christine Limb | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||
Stephen Christopher Limb | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Lynda Butland Mrs | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Adam Lawrence | Ymddiriedolwr | 09 January 2019 |
|
|
||||
Maria Livia Gheorghina Nute | Ymddiriedolwr | 15 November 2015 |
|
|
||||
NICK KARL BACON | Ymddiriedolwr | 16 July 2015 |
|
|
||||
Dr PATRICIA ATHA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.