Dogfen lywodraethu SPEKE AERODROME HERITAGE GROUP
Rhif yr elusen: 1106923
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25 JANUARY 2004 AS AMENDED ON 30 OCTOBER 2004, 29 JANUARY 2006, 28 JANUARY 2007, 8 MARCH 2009 AND 17 JANUARY 2010
Gwrthrychau elusennol
A. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN PARTICULAR (BUT NOT BY WAY OF LIMITATION) IN MERSEYSIDE BY PRESERVING, MAINTAINING, OPERATING AND EXHIBITING THE GREAT BRITISH AIRCRAFT, JETSTREAM 41 004 G-JMAC AND OTHER AIRCRAFT WHERE APPROPRIATE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
MERSEYSIDE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.