ymddiriedolwyr WOLLASTON ASSOCIATION OF YOUTH
Rhif yr elusen: 1107056
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Beard | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|||||
Jonathan Marriott | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
John Bounds | Ymddiriedolwr | 11 October 2017 |
|
|
||||
KERRY GAY | Ymddiriedolwr | 22 October 2008 |
|
|||||
KEITH BANHAM | Ymddiriedolwr | 11 September 2007 |
|
|
||||
JULIE STEEL | Ymddiriedolwr | 13 May 2004 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.