ymddiriedolwyr NORTH LEIGH SCHOOL PTA
Rhif yr elusen: 1106532
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Mackie | Cadeirydd | 18 September 2017 |
|
|
||||
Nick Morrison | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
||||
Michelle Hawthorne | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
||||
Zoe Murphy | Ymddiriedolwr | 22 September 2017 |
|
|
||||
CARLENE KING | Ymddiriedolwr | 21 September 2016 |
|
|
||||
JAMES FRICKEY | Ymddiriedolwr | 08 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.