ymddiriedolwyr GARRICK'S TEMPLE TO SHAKESPEARE TRUST
Rhif yr elusen: 1107200
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Velluet | Cadeirydd | 15 February 2015 |
|
|||||
Rosemary Carley | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Susan Anne Bell | Ymddiriedolwr | 19 November 2023 |
|
|
||||
Professor John Richard Davis | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Professor Richard Wilson | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Rupert Colin Frank Nichol | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Nathalie Isabel France | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||
Edward Dermot Heathwood Taylor Esq | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||
Hilary Frances Dodman | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|||||
Suzette Blygh Nicholson | Ymddiriedolwr | 07 November 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.