ymddiriedolwyr HILLTOP PARENT TEACHER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1106476
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kate Cheary | Cadeirydd | 15 September 2023 |
|
|
||||
Clare Tanna | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
Catherine Cowell | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
Hayley Matthews | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
Lauren Murphy | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
Michelle Sullivan | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
Charlie Marie Smith | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
Stacey Dale | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
Briana King | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
Amanpreet Nirwan | Ymddiriedolwr | 26 August 2022 |
|
|
||||
Abby Squires | Ymddiriedolwr | 26 August 2022 |
|
|
||||
Lauren Byrne | Ymddiriedolwr | 26 August 2022 |
|
|
||||
Katy Leyshon | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Jenny Reardon | Ymddiriedolwr | 25 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.