Hanes ariannol SOUTHWARK DIOCESAN WELCARE
Rhif yr elusen: 1107859
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.00m | £1.12m | £1.07m | £858.61k | £930.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £990.61k | £1.04m | £850.99k | £794.63k | £941.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £300.02k | £392.17k | £314.00k | £287.05k | £309.63k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £43.47k | £25.85k | £34.29k | £57.56k | £31.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £91.24k | £87.57k | £80.02k | £67.74k | £80.73k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £733.91k | £873.14k | £778.00k | £591.35k | £676.89k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £128.76k | £131.99k | £137.92k | £135.32k | £140.63k | |
|
Incwm - Arall | £3.02k | £4.88k | £40.07k | £6.64k | £1.17k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £23.76k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £939.38k | £978.10k | £807.13k | £745.23k | £892.17k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £51.23k | £66.52k | £43.86k | £49.40k | £48.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.54k | £20.25k | £15.08k | £16.28k | £18.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.