Hanes ariannol MACAULAY AREA ACTION GROUP
Rhif yr elusen: 1107010
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.16k | £8.90k | £4.95k | £12.34k | £12.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.07k | £17.80k | £12.75k | £15.94k | £15.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £595 | N/A | N/A | £1.20k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.