Hanes ariannol PLAY INCLUSION PROJECT (PIP)
Rhif yr elusen: 1108606
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £183.21k | £177.40k | £175.26k | £254.48k | £379.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £182.39k | £178.95k | £167.68k | £260.78k | £370.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £118.30k | £151.86k | £199.45k | £299.97k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £121.02k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.