ymddiriedolwyr ACKERS ADVENTURE
Rhif yr elusen: 1107240
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRACY WASSALL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Marghoob Mohamed | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Lydia Honey | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
David Bateman | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
GEOFF THOMAS | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|||||
IAN LANE | Ymddiriedolwr | 20 September 2016 |
|
|||||
CHRISTOPHER STROUD | Ymddiriedolwr | 03 November 2011 |
|
|
||||
EDMUND MOULDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.