ymddiriedolwyr CONSUMERS INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1122155
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anindita Mehta | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Sandra Molenaar | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Rosemary Shumireyi Chikarakara Mpofu | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Rocio Concha | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Caceres VALLE CRISOLOGO LUIS | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||
Fung Han Wong | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||
Marta Tellado | Ymddiriedolwr | 21 November 2015 |
|
|
||||
Anja Philip | Ymddiriedolwr | 31 October 2013 |
|
|
||||
MARIMUTHU NADASON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.