Hanes ariannol POOLE FORUM
Rhif yr elusen: 1107700
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £63.14k | £58.65k | £59.96k | £63.54k | £76.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £70.88k | £77.49k | £82.82k | £81.28k | £78.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £56.46k | £1.53k | £1.85k | £53.46k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £56.46k | £48.59k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.