Hanes ariannol FUSION MAIDSTONE
Rhif yr elusen: 1115338
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £153.09k | £143.73k | £140.38k | £158.68k | £180.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £161.03k | £173.73k | £141.21k | £158.35k | £179.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £75.05k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £102.23k | £4.80k | £53.40k | £34.62k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.