Hanes ariannol AKADEMI SOUTH ASIAN DANCE UK
Rhif yr elusen: 1107249
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £531.51k | £426.00k | £378.72k | £416.06k | £510.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £546.54k | £419.49k | £363.62k | £370.70k | £470.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £7.00k | £225.63k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £325.35k | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £178.74k | N/A | N/A | N/A | £509.25k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £616 | N/A | N/A | N/A | £698 | |
|
Incwm - Arall | £26.81k | N/A | N/A | N/A | £488 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £251.21k | N/A | N/A | N/A | £462.58k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £27.90k | N/A | N/A | N/A | £8.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £43.43k | N/A | N/A | N/A | £4.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £267.43k | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.