ymddiriedolwyr GODOLPHIN AND LATYMER SCHOOL PARENT TEACHER AND FRIENDS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1107227
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Frances Ramsey | Cadeirydd | 13 September 2017 |
|
|||||
Anne Bassis | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Bukie Hove | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Monique Macbeth | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Jenny Elisabeth Westin | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Victoria Jane Freudenheim | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Michelle Price | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Jade Smart | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
Dr Jamie Carter | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
Jennifer Lloyd | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.