Hanes ariannol Little Oaks Nursery Leeds Ltd
Rhif yr elusen: 1107390
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (113 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £659.96k | £591.83k | £561.85k | £541.03k | £583.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £652.11k | £695.69k | £595.90k | £611.35k | £631.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £332.24k | £337.71k | N/A | £294.75k | £222.88k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £1.98k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £650.67k | £588.67k | £556.29k | £541.01k | £582.58k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £506 | £1.18k | £402 | £21 | £289 | |
|
Incwm - Arall | £8.79k | £0 | £5.16k | £0 | £363 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £652.11k | £695.69k | £595.90k | £611.35k | £631.38k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.95k | £10.08k | £8.96k | £7.20k | £6.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.