Hanes ariannol THE NATIONAL MOTOR MUSEUM TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1107656
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.79m | £2.90m | £1.96m | £2.91m | £3.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.02m | £3.06m | £2.06m | £2.98m | £3.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.28k | N/A | £136.26k | £73.41k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £273.21k | £259.89k | £314.17k | £397.28k | £540.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £139.88k | £148.17k | £168.20k | £124.38k | £155.20k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.30m | £2.43m | £1.43m | £2.33m | £2.51m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.26k | £2.61k | £534 | £82 | £29.23k | |
|
Incwm - Arall | £73.97k | £57.94k | £49.57k | £51.86k | £19.86k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £4.40k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.83m | £2.87m | £1.87m | £2.82m | £2.89m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £188.83k | £189.21k | £181.50k | £165.63k | £229.36k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.22k | £0 | £64.27k | £77.99k | £81.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.