ymddiriedolwyr WALSALL HOUSING GROUP LIMITED
Rhif yr elusen: 1108779
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deborah Walthorne | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Parminder Dosanjh Kaur | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Katie Kershaw | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Ian David Shapiro | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Natalia Hill | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Akshay Hasmukhlal Parikh | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Daren Graham Fradgley | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Guy Thomas Weston | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Elisabeth Downes | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Gary Moreton | Ymddiriedolwr | 29 July 2019 |
|
|
||||
Paul O'Driscoll | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|
||||
Gary Fulford | Ymddiriedolwr | 25 August 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.