Hanes ariannol FUTURE TALENT
Rhif yr elusen: 1107747
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £163.87k | £229.74k | £72.98k | £419.08k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £174.22k | £224.73k | £228.86k | £297.41k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.