ymddiriedolwyr CHARLBURY AND OVERSEAS COMMUNITY PROJECTS LTD
Rhif yr elusen: 1110285
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (93 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pete Scott | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Sean Alan Hosking | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|||||
Thomas Christian Joy | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Gill Begnor | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
Roger Noble | Ymddiriedolwr | 07 February 2020 |
|
|
||||
Matthew Bullock | Ymddiriedolwr | 07 February 2020 |
|
|
||||
Michael John Peake | Ymddiriedolwr | 07 February 2020 |
|
|
||||
Nicholas Millea | Ymddiriedolwr | 10 July 2013 |
|
|
||||
EDWARD WIGZELL | Ymddiriedolwr | 30 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.