Hanes ariannol FUSION LIFESTYLE
Rhif yr elusen: 1107737
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (136 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £80.46m | £86.43m | £48.70m | £43.92m | £5.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £78.61m | £85.04m | £66.88m | £43.88m | £57.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £80.00m | £1.38m | £4.98m | £1.76m | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £13.43m | £7.96m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £729.00k | £13.25m | £10.66m | £42.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £80.00m | £85.70m | £35.44m | £30.76m | £50.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £4.00k | £2.00k | £1.00k | £4.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £2.50m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £0 | £85.04m | £66.88m | £43.88m | £57.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £37.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £78.61m | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.