Hanes ariannol THE STORY MUSEUM
Rhif yr elusen: 1107809
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.93m | £3.16m | £1.88m | £1.36m | £1.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.08m | £1.11m | £1.33m | £1.76m | £2.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.50k | £19.00k | £280.90k | £111.72k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.70m | £3.00m | £1.78m | £761.26k | £865.42k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £229.32k | £157.97k | £97.74k | £599.94k | £958.46k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £220.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £947.78k | £998.97k | £1.23m | £1.66m | £1.89m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £136.08k | £114.27k | £94.21k | £105.32k | £140.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.41k | £7.04k | £6.79k | £9.19k | £9.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.