ymddiriedolwyr VISYON LIMITED
Rhif yr elusen: 1107951
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Brabban | Cadeirydd | 30 June 2013 |
|
|
||||
SHARON ANGELINA CONLON | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
BARRY KEVIN BRENNAN | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
David Parkinson | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Avarni Jagpal | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Helen Butters | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||
Jonathon Clay | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||
Adrian Dean | Ymddiriedolwr | 26 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.