Hanes ariannol NEWHAM PEOPLE FIRST
Rhif yr elusen: 1107879
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £57.37k | £54.48k | £54.25k | £76.48k | £58.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.07k | £54.63k | £56.91k | £53.11k | £55.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £47.92k | £19.10k | £53.70k | £39.55k | £25.15k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £28.25k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.