Hanes ariannol MANCROFT ADVICE PROJECT (MAP)
Rhif yr elusen: 1107927
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.60m | £2.77m | £2.55m | £2.78m | £3.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.54m | £2.68m | £2.15m | £2.64m | £3.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.21m | £1.26m | £1.19m | £1.96m | £2.69m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.21m | £133.72k | £167.08k | £137.86k | £361.92k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £68.99k | £53.12k | £43.03k | £42.06k | £45.62k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.53m | £2.72m | £2.50m | £2.74m | £3.76m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £482 | £753 | £227 | £134 | £10.46k | |
|
Incwm - Arall | £1.15k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.54m | £2.68m | £2.15m | £2.64m | £3.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.27k | £2.65k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £15.44k | £15.62k | £17.47k | £17.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.