ymddiriedolwyr IMAN TRUST
Rhif yr elusen: 1108716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (232 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Ahmed Abd El-Gawad | Ymddiriedolwr | 05 December 2021 |
|
|
||||
Dr Irfan Ullah KHAN | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Dr Ahmad Omar | Ymddiriedolwr | 30 May 2019 |
|
|
||||
Azam Ali | Ymddiriedolwr | 30 May 2019 |
|
|
||||
Dr OMAR SHAIKH | Ymddiriedolwr | 01 October 2007 |
|
|
||||
Dr SARFARAZ KHAN | Ymddiriedolwr | 01 March 2005 |
|
|
||||
Dr ABUBAKER ELBADRI | Ymddiriedolwr | 01 March 2005 |
|
|
||||
Dr MOHAMMAD AL-JUBOURI | Ymddiriedolwr | 01 March 2005 |
|
|
||||
Dr IFTIKHAR MOBIN KHAN | Ymddiriedolwr | 01 March 2005 |
|
|
||||
Dr AKHTAR ALI AKHTAR | Ymddiriedolwr | 01 March 2005 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.