ymddiriedolwyr OKUSINZA MU LUGANDA
Rhif yr elusen: 1109864
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Kato-Dungu | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Richard Seguya Lubega | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Grace Kitayimbwa | Ymddiriedolwr | 27 November 2021 |
|
|
||||
Dorothy Mukasa | Ymddiriedolwr | 27 November 2021 |
|
|||||
Lydian Bangi | Ymddiriedolwr | 27 November 2021 |
|
|||||
Evarlin Kabunga | Ymddiriedolwr | 27 November 2021 |
|
|
||||
Alex Mutyaba | Ymddiriedolwr | 23 September 2017 |
|
|
||||
Hannington Nsubuga | Ymddiriedolwr | 17 September 2016 |
|
|
||||
STEPHEN KAFEERO | Ymddiriedolwr | 20 September 2014 |
|
|||||
Alice Mwanje | Ymddiriedolwr |
|
||||||
RONALD LUTAAYA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.