Hanes ariannol THE SAFE HAVEN
Rhif yr elusen: 1109203
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £141.94k | £117.13k | £110.39k | £110.30k | £58.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £146.29k | £133.39k | £106.84k | £102.67k | £71.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £7.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.