Hanes ariannol DEFLOG VQ TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1109081
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2014 | 31/12/2015 | 07/10/2016 | 07/10/2017 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.42m | £4.78m | £148.21k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.81m | £5.94m | £8.90m | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £3.94m | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.76m | £2.96m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.49m | £1.53m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £155.50k | £201.62k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £12.55k | £88.25k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.05m | £3.66m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £187.10k | £228.32k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £22.53k | £43.22k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £200.66k | £293.87k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.