ymddiriedolwyr THE HULL & EAST RIDING SPORTS CLUB
Rhif yr elusen: 1108377
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW HUGGETT | Cadeirydd | 07 June 2011 |
|
|
||||||
MARTIN WATKIN | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||
STEPHANIE HAWKSLEY | Ymddiriedolwr | 04 July 2016 |
|
|
||||||
PAULA MARY KILVINGTON | Ymddiriedolwr | 23 June 2013 |
|
|
||||||
JOHN GRANT REDSHAW | Ymddiriedolwr | 26 July 2012 |
|
|
||||||
MARK BIRTLES | Ymddiriedolwr | 07 June 2011 |
|
|||||||
JAYNE ELIZABETH COCKSHUTT | Ymddiriedolwr | 07 June 2011 |
|
|
||||||
RICHARD JOHN WITTY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
GRAHAM MAXWELL NAYLOR IENG. FIET | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
DAVID WILLIAM WOBEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
STEPHEN DONALD BURRLUCK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.