ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF THE COLLEGE OF ST BARNABAS
Rhif yr elusen: 1109585
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally Martin | Cadeirydd | 21 February 2022 |
|
|||||||||
Julie Orton | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||||||
Christina Robinson | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||||||
Dr Ursula Hodges | Ymddiriedolwr | 17 February 2020 |
|
|||||||||
Susan Whibley | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||||||
Gillian Diane Pollock | Ymddiriedolwr | 09 February 2015 |
|
|
||||||||
Wendy Rose | Ymddiriedolwr | 11 February 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.