Hanes ariannol HOME OF HORSERACING TRUST
Rhif yr elusen: 1108514
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2016 | 28/02/2017 | 28/02/2018 | 28/02/2019 | 29/02/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.78m | £2.18m | £758.50k | £754.13k | £161.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.45m | £3.91m | £372.85k | £306.63k | £64.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £250.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.78m | £2.18m | £758.50k | £754.13k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.62k | £539 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £2.18m | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.45m | £3.88m | £327.84k | £286.32k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £27.56k | £45.01k | £20.31k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.44k | £3.85k | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.