Hanes ariannol CHILDREN ON THE AUTISTIC SPECTRUM PARENTS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1110260
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £278.38k | £289.45k | £229.38k | £372.11k | £582.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £258.27k | £339.92k | £176.51k | £394.72k | £581.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £39.48k | £16.60k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £333.82k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £248.07k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £240 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £531.20k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £48.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.45k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.