ymddiriedolwyr BROMSGROVE DISTRICT HOUSING TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1111423
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiten Patel | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|||||||
David Jeffrey Saunders | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||||
Helen Elizabeth Scarrett | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||||
ANDREW KILBY | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||||
ANNMARIE LOUISE HULLEY | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||||
Dean Gill | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|
||||||
Hannah Purdie | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||||
Elizabeth Nkiruka Ogbanufe-Nembhard | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||||
MOHAN SINGH SANDHAR | Ymddiriedolwr | 03 December 2018 |
|
|
||||||
Alison Fisher | Ymddiriedolwr | 03 December 2018 |
|
|||||||
MARY STIFF | Ymddiriedolwr | 11 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.