Hanes ariannol NATIONAL CENTRE FOR WRITING
Rhif yr elusen: 1110725
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.12m | £1.61m | £1.23m | £1.51m | £1.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.26m | £1.34m | £1.29m | £1.70m | £1.60m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.27m | £999.76k | £774.11k | £963.06k | £662.12k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £450.35k | £159.63k | £58.16k | £76.38k | £215.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £21.90k | £57.97k | £2.98k | £50.61k | £69.31k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.64m | £1.38m | £1.12m | £1.38m | £920.78k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.08k | £6.97k | £4.22k | £3.25k | £6.01k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £38.22k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.25m | £1.28m | £1.27m | £1.63m | £1.51m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £13.62k | £60.68k | £24.54k | £66.04k | £91.56k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.98k | £0 | £10.82k | £11.76k | £13.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £26.60k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.