Hanes ariannol 1A ARTS ETC
Rhif yr elusen: 1110439
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 30/09/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £103.64k | £126.46k | £142.43k | £150.31k | £176.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £122.18k | £125.99k | £135.15k | £149.47k | £194.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.