ymddiriedolwyr CONSERVATOIRES UK
Rhif yr elusen: 1108731
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Ezra Ruebain | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||||||||
Professor Helena Frances Gaunt | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||||||
Lynnette Williams | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||||||||
JULIAN LLOYD WEBBER | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
||||||||||
Gerard Francis Godley | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|||||||||||
PROFESSOR JONATHAN FREEMAN-ATTWOOD CBE | Ymddiriedolwr | 01 August 2014 |
|
|||||||||||
PROF Jeffrey Neil Sharkey | Ymddiriedolwr | 01 August 2014 |
|
|||||||||||
Prof Linda Merrick | Ymddiriedolwr | 18 July 2012 |
|
|||||||||||
PROFESSOR COLIN JAMES LAWSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
PROFESSOR ANTHONY BOWNE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.