Hanes ariannol HOME-START RICHMOND, KINGSTON & HOUNSLOW
Rhif yr elusen: 1108975
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £385.47k | £373.54k | £477.71k | £394.08k | £489.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £391.75k | £391.28k | £386.91k | £399.35k | £469.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £180.00k | £180.00k | £180.00k | £180.00k | £180.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £74.06k | £74.16k | £122.24k | £78.74k | £76.06k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.