Hanes ariannol FAIRSHARE EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1117244
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.35m | £2.64m | £3.12m | £3.61m | £5.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.16m | £2.67m | £2.84m | £3.49m | £4.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £433.75k | £506.70k | £313.53k | £55.44k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £421.34k | £583.76k | £710.77k | £706.24k | £919.85k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £129.42k | £115.36k | £272.01k | £357.94k | £422.14k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.79m | £1.92m | £2.08m | £2.52m | £3.70m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £376 | £634 | £174 | £299 | £286 | |
|
Incwm - Arall | £5.38k | £12.62k | £66.62k | £21.51k | £25.81k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.99m | £2.59m | £2.75m | £3.39m | £4.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £164.72k | £83.72k | £88.48k | £103.24k | £257.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £12.10k | £10.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £102.41k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.